公司严格按照《公司法》《法》和中国证监会、上海交易所的有关要求,强化信息披露工作,不断完善公司法人治理结构,切实维护公司及全体股东利益。按照资本市场监管和行业监管规则要求,不断完善以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理架构,“三会一层”权责明晰,董事会及监事会各专门委员会切实履行职责、积极有效运作,公司治理水平持续提升。
董事长
副董事长
董事
独立董事
主席
监事
总经理
副总经理兼首席运营官
副总经理
首席财务官
董事会秘书
生于1978年,汉族,中国籍,中共党员,中国科学院过程工程研究所化学工程博士,香港公开大学MBA硕士。
历任中国蓝星(集团)股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星(集团)股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记,自2017年9月任中国蓝星(集团)股份有限公司党委书记兼董事长。
2017年至2018年任公司副董事长,自2018年起任公司董事长,自2023年7月1日起兼任公司董事长、总经理。
生于1954年,法国籍,1979年毕业于巴黎高等商学院。
Jean-Marc Dublanc毕业后就职于东方汇理银行,后在1981年进入罗纳普朗克集团财务管理部门,先后负责法国及美国相关业务单元的业务拓展和运营;加入凯发k8国际首页登录前,负责个人营养健康部门。
Jean-Marc Dublanc于2006年加入凯发k8国际首页登录,负责市场销售和创新部门,并于2010年起担任凯发k8国际首页登录法国和蓝星凯发k8国际首页登录营养集团的首席执行官。2015年至2023年6月任公司首席执行官, 自2018年起任公司副董事长。
生于 1982 年,汉族,中国籍,中共党员,天津大学化工学院高分子化工专业硕士。历任中国化工集团公司生产经营办主任科员、人事部干部管理与绩效考核主任科员、高级副主任,中国蓝星(集团)股份有限公司党委副书记、董事、副总经理,现任中国蓝星(集团)股份有限公司党委委员。自2023 年 5 月起任公司董事,自2023年12月起任公司副总经理。
生于1946年,化学工程、高分子聚合物工程学士,欧洲工商管理学院(INSEAD)总裁项目培训。
四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展,擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师,罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。2002年参与了CVC对凯发k8国际首页登录的杠杆收购,2006年蓝星集团收购凯发k8国际首页登录后担任公司董事长一职直至2010年。
于2010年开始担任凯发k8国际首页登录主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。2015年至2018年任公司董事长,自2018年起任公司董事。
生于1969年,中国籍,中共党员,在兰州大学获得有机化学专业学士学位,在香港公开大学获得MBA。
曾任蓝星星火化工厂副厂长、工程师;蓝星(天津)化工有限公司总经理;中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任;中蓝石化总公司副总经理、党委委员。现任中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理。
自2018年起任公司董事。
生于 1982 年,汉族,中国籍,中共党员,中央财经大学会计学院会计学专业、管理学硕士。历任中化塑料有限公司、中国中化股份有限公司分析评价部业务经理,中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监,中化能源股份有限公司监事,沈阳化工研究院有限公司监事。现任中国蓝星(集团)股份有限公司财务总监。自2023年12月起任公司董事,审计、风险及合规委员会委员、战略发展委员会委员。
生于1969年,法国籍。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院,获管理学哲学博士学位。
丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。自1999年9月至2006年9月,丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授;自2006年9月以来,加入中欧国际工商学院,目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长;自2016年12月以来,担任敏华控股有限公司(于香港联交所上市,代码:1999)独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员;自2018年5月以来,担任卓郎智能技术股份有限公司(于上海交易所上市,代码:600545)非执行董事、审核委员会成员;自2020年12月以来,担任上海路捷鲲驰集团股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席;目前担任Jaccar Holdings(一家私人投资公司)董事;自2008年6月至2011年6月,担任安徽古井贡酒股份有限公司(于深圳交易所上市,代码:000596)独立董事及审核委员会主席;自2008年6月至2014年6月,担任TCL集团股份有限公司(于深圳交易所上市,代码:000100)独立董事及审核委员会主席,自2012年3月至2018年12月,担任红星美凯龙家居集团股份有限公司(于上海交易所上市,代码:601828)独立非执行董事及审核委员会主席。自2011年7月至2015年6月,担任MagIndustries Corp.(于多伦多交易所上市,代码:MAA)董事及审核委员会主席。自2013年7月至2019年5月,担任朗诗绿色地产有限公司(于香港联交所上市,代码:106)独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。
自 2018 年起任公司独立董事、审计、风险及合规委员会主席。
生于1964年,中国籍,毕业于山东大学药学院微生物与生化药学专业,博士学位。
1985年7月至1987年9月,任山东医科大学卫生化学教研室助教;1990年7月至1991年4月,任山东医科大学实验动物研究室助教;1991年5月至2000年7月,任山东医科大学实验药厂厂长、工程师、高级工程师;2000年7月至2007年4月,任山东山大康诺制药有限公司总经理、高级工程师、研究员;2007年4月至今任山东大学药学院研究员。现任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司独立董事、山东鲁华能源集团有限公司外部董事及华熙生物科技股份有限公司独立董事。
自 2021 年起任公司独立董事、提名委员会主席。
生于1957 年,法国籍。1979年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。
自1996年至1997年,担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和IT经理;自1997年至1999年,担任拉法基特种产品公司的首席财务官;自2000年至2004年,担任拉法基水泥部门并购高级副总裁;自2004年至2006年,担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官;自2007年至2009年,担任Tarmac France/Belgium的总裁兼首席执行官;自2009年至2011年担任Frans Bonhomme的总裁兼首席执行官;自2017年5月起担任HIG European Capital Partners的高级顾问,同时为Calyos Belgium的投资者。自2011年以来,担任VINCI (巴黎泛欧交易所(A区), FR0000125486), FNACDARTY和 GROUPAMA三家公司的董事会成员。自2020年5月至2021年5月,担任Elekem董事会成员。
自 2021 年起任公司独立董事、薪酬委员会主席。
生于1969年,中国籍,在兰州大学获得学士学位。
曾任蓝星化学清洗集团助理工程师,蓝星工程公司工程师,蓝星石化公司项目经理,蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。
现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)生产经营办主任。
于2018年9月被推荐为公司监事。
生于1977年,中国籍,在西北师范大学获得会计学学士学位,高级会计师。
曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计,中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部财务管理主任助理,中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财经部负责人。
现任中国蓝星(集团)股份有限公司(机关)财务部高级副主任。
生于1978年,中国籍,应用化学专业本科,学士。
曾在帝斯曼东方南京化工有限公司担任轮班班长、拜耳聚氨酯上海有限公司担任运行主管、瓦克化学南京有限公司担任助理工厂经理、2014年6月加入蓝星凯发k8国际首页登录南京有限公司担任中游生产经理,自2018年7月起担任蓝星凯发k8国际首页登录南京有限公司工艺和项目部经理。
于2018年9月被推荐为公司职工代表。
生于1967年,法国籍,法国索邦大学(塞尔萨)市场营销与传播学硕士,ESSEC法国高等商学院EMBA。Frédéric Jacquin 先生在特种化学品方面拥有丰富的经验,在特种化学品业务开发和行业营销方面也积累了广泛的国际经验。曾在埃肯有机硅国际公司工作11年。自2022年10月起担任凯发k8国际首页登录特种产品事业部负责人,2022年12月起担任公司副总经理兼首席运营官。
生于1962年,法国籍,毕业于里昂国家兽医学校和巴黎高科农科院(AgroPariTech),并于2000年获得埃塞克商学院(ESSEC)MBA学位。1989年加入桑德斯公司,后加入奥特奇(一家全球性的生物技术公司)。1994年加入凯发k8国际首页登录,分别担任市场营销和国际销售管理职位。2010年起担任凯发k8国际首页登录全球销售副总裁,2009年至2012年担任欧洲饲料添加剂生产商协会秘书长。自2022年起,任凯发k8国际首页登录可持续发展、安全、战略执行副总裁。
生于1967年,法国籍。1992至2000年担任联合利华(英国)业务拓展经理,2000至2005年任罗地亚集团(法国)研发总监,2007至2008年在法国创新部工业创新机构工作,2008至2017年担任法国Sofiprotéol公司(植物油和蛋白质行业的金融机构,现更名为Groupe AVRIL)创新副总裁,2017至2018年担任法国Elephant Vert首席创新官。自2019年起,任凯发k8国际首页登录创新执行副总裁。
生于1974年,法国籍,毕业于法国IAE Lyon3大学。1997至2001年担任Sodiaal组织经理,2001至2006年担任BEL Group人力资源组织总监,2006至2009年担任法国地面武器工业集团人力资源重组总监,2009至2018年历任法雷奥公司人力资源总监、人力资源变革总监、人力资源与合规副总裁。自2018年起,任凯发k8国际首页登录集团执行副总裁。
生于1964年,汉族,中国籍,毕业于浙江大学,中国矿业大学(北京)硕士、博士;法国ESSEC商学院, EMINI-MBA培训。
历任中国华能集团公司工程师、高级工程师,罗纳普朗克(中国)有限公司项目经理,渤海(天津)罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理,安万特国际贸易(上海)有限公司中国区销售经理。
2002年至今,任凯发k8国际首页登录生命科学制品(上海)有限公司总经理。2018年至2021年任公司董事;自2015年起任公司副总经理
生于1970年,法国籍,毕业于巴黎综合理工学院和巴黎矿业学院。2002至2006年担任法国财政部金融市场监管总监,2006至2007年担任金融和创新政府集群秘书,2010至2015年担任法国安盛投资管理公司(AXA IM)财务总监,2015至2018年担任SOLOCAL(法国通信和本地数字广告公司)首席财务官(CFO)。自2018年起,任凯发k8国际首页登录集团财务执行副总裁。
蔡昀 生于 1974 年,汉族,中国籍,复旦大学世界经济系专业,本科学历,中国注册会计师(非执业),香港注册会计师(非执业),全球特许管理会计师,并完成法国 ESSEC 商学院凯发k8国际首页登录管理培训课程。历任普华永道(上海)会计师事务审计师、高级审计师,安万特(中国)投资有限公司上海分公司财务部经理,凯发k8国际首页登录生命科学制品(上海)有限公司(原:安万特国际贸易 (上海)有限公司)财务及人力资源经理、副总经理。自 2015 年 4 月开始担任凯发k8国际首页登录营养集团项目及内审总监。2015 年至 2023 年 4 月担任公司财务负责人,自 2020 年 4 月至2023年10月担任凯发k8国际首页登录中国公共事务及数字化转型总监。
2023年10月27日起担任凯发k8国际首页登录集团董事会秘书。